Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai
 
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Atsiminti
Login with a social network:

Jūsų požiūris

Aktyvios diskusijos

Ieškoti forume


Išsami paieška

 [ 13 pranešimai(ų) ] 
 
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą Pagrindinis diskusijų puslapis » Mokslas » Matematika
Žinutė Autorius
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 11:05 
     
Kodėl ten 7 jei aš matau vieną susikirtimą?
  • 0




Užsiregistravo: 2009-06-22, 17:45
Pranešimai: 755
Reputacija: +118
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 11:12 
     
lizunas rašė:
Kodėl ten 7 jei aš matau vieną susikirtimą?

Skaičiuok zonoje esančių susikirtimų sumą.

Patogu su nedideliais dviženkliais skaičiais tik.

pvz. 98 * 78 tai užsiknisi skaičiuodamas.
  • 0


_________________
Šunys loja, dievo toliau nėra.



Užsiregistravo: 2009-05-29, 09:06
Pranešimai: 1712
Reputacija: +1
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 11:14 
     
O žalią apvedimą matai?

Užduotis komentatoriams - paaiškinkit, kodėl veikia.
  • 0


_________________
Aš už laisvą Lietuvą Rusijos sudėtyje!
I support Putin and green peasants!
Karbauskis rules again! I am with him too!



Užsiregistravo: 2010-02-08, 03:13
Pranešimai: 2790
Reputacija: +607
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 12:14 
     
Daugiau skaičiavimo metodų http://www.cemc.uwaterloo.ca/events/mat ... n_Nov5.pdf
  • 0


_________________
Propaganda


Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 2010-07-29, 19:55
Pranešimai: 5384
Reputacija: +1605
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 13:44 
     
87x56=4872 įdomumo dėlei pabandžiau.. zonos tokios: 40, 83, 42

Sudėjus jas gaunasi = 408342, bet jaučiu kad skaičiuojasi kažkaip kitaip su didesniais skaičiais.

Arba paprastesnis: 14x33=462, braižant gaunasi 3, 15, 12.

Kažkas nutylėta šitam skaičiavime, pabandykit patys su didesniais skaičiais.


P.S. paskaičiau Shinigamio nuorodą ir pasidarė aišku, susideda kitokia tvarka dviženkliai skaičiai, pvz. pirmos zonos antras skaičius su antros zonos pirmu skaičiumi, antros zonos antras skaičius su trečios zonos pirmu skaičiumi, eglutės principu: pirmas pvz.: 4, 0+8, 3+4, 2 = 4872. antras pvz.: 3+1, 5+1, 2 = 462
  • 0


_________________
rasizmas eina koja kojon su kvailumu ir nežinojimu


Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 2011-12-08, 12:40
Pranešimai: 2165
Miestas: Kaunas
Reputacija: +585
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 14:16 
     
Nesąmonė. Nei su dviženkliais nei su triženkliais nėra patogiau nei skaičiuoti stulpeliu..

pabandžiau , supratau, pamiršau
  • 0




Užsiregistravo: 2009-05-16, 03:07
Pranešimai: 900
Reputacija: +109
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 14:18 
     
sub rašė:
87x56=4872 įdomumo dėlei pabandžiau.. zonos tokios: 40, 83, 42

Sudėjus jas gaunasi = 408342, bet jaučiu kad skaičiuojasi kažkaip kitaip su didesniais skaičiais.

Arba paprastesnis: 14x33=462, braižant gaunasi 3, 15, 12.

Kažkas nutylėta šitam skaičiavime, pabandykit patys su didesniais skaičiais.


P.S. paskaičiau Shinigamio nuorodą ir pasidarė aišku, susideda kitokia tvarka dviženkliai skaičiai, pvz. pirmos zonos antras skaičius su antros zonos pirmu skaičiumi, antros zonos antras skaičius su trečios zonos pirmu skaičiumi, eglutės principu: pirmas pvz.: 4, 0+8, 3+4, 2 = 4872. antras pvz.: 3+1, 5+1, 2 = 462


Čia galioje dešimčių taisyklė. Tai yra jei gauni 3, 4, 6 tai bus skaičius 346. Jei gauni 30, 4, 16 tada bus 3056. Nes vienetas iš paskutinio skaičiaus pridedamas prie antrojo skaičiaus. Tavo pateiktuose variantuose butu:
40; 83; 42 --> 40 + 8; 3 + 4; 2 --> 4872
3; 15; 12 --> 3 + 1; 5 + 1; 2 --> 462

P.S. pavyzdys
http://prntscr.com/7de54u

http://prntscr.com/7det0j
  • 0


_________________
Propaganda


Paskutinį kartą redagavo Shinigami 2015-06-05, 15:58. Iš viso redaguota 1 kartą.

Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 2010-07-29, 19:55
Pranešimai: 5384
Reputacija: +1605
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 15:10 
     
Grįžimas į Babilono laikus - elementarias aritmetines operacijas pakeičiant geometrija ir skaičiuojant langelius/susikirtimus. Negi paprasčiau nei sudėti dvi dalines sumas - pavyzdžiuose, 2 triženklius skaičius?

Bent jau mintinai vizualizuoti ir skaičiuoti taškelius tikrai nėra nei paprasčiau, nei atspariau klaidoms.
  • 0




Užsiregistravo: 2008-10-12, 05:22
Pranešimai: 6402
Miestas: ☀️☁️☂️☁️☀️
Reputacija: +403
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 15:14 
     
rwc rašė:
Grįžimas į Babilono laikus - elementarias aritmetines operacijas pakeičiant geometrija ir skaičiuojant langelius/susikirtimus. Negi paprasčiau nei sudėti dvi dalines sumas - pavyzdžiuose, 2 triženklius skaičius?

Bent jau mintinai vizualizuoti ir skaičiuoti taškelius tikrai nėra nei paprasčiau, nei atspariau klaidoms.

Kažkodėl man ir ne atrodo, kad tai yra dėl paprastumo ar atsparumo klaidoms. Čia tikrai ne tam, kad gautum teisinga rezultatą. O tam, kad išmokyti matematikos (matematika ne tik skaičių sudėtis ar daugybą, bet ir žinios kodėl tai veikia).
  • 0


_________________
Propaganda


Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 2010-07-29, 19:55
Pranešimai: 5384
Reputacija: +1605
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 15:53 
     
Šitas metodas vis tiek remiasi dešimtaine pozicine sistema. Aktualu buvo akmens amžiuje, kai žmonės dar nubuvo sugalvoję pozicinio skaičiaus užrašymo (nes neturėjo nulio, o dešimtims turėjo kitokius žymenis nei vienetams), o dabar kuo tai vaizdžiau už daugybą stulpeliu?

13 = 10x1 + 3
21 = 10x2 + 1
3x1 + 1x1x10 + 2x3x10 + 1x2x100 = 3 + 10 + 60 + 200 = 273.

Padariau tą patį, ką japonai geometriškai, o daugyba stulpeliu šį procesą „automatizuoja“, optimizuoja, ištiesina.

Plius, japonai vienženklių skaičių daugybą pakeičia burbuliukų skaičiavimu. Kas paprasčiau: iš daugybos lentelės atsiminti, jog 9x9=81, ar piešti 18 linijų ir skaičiuoti susikirtimus?

Bet kuriuo atveju, šis neefektyvus dideliems dviženkliams/triženkliams skaičiams.

Iš kitos pusės, jei reikia sudauginti du dešimtženklius, tai gal ir apsimoka. „Piešdamas“ vieną skaitmenį, jį automatiškai sudaugini su visais kito skaitmens skaitmenimis. Gal kiek vizualiau nei stulpeliu, bet aritmetinių veiksmų – tiek pat ar net daugiau (žiūrint, kokią sumavimo strategiją pasirinksi).

Ir vis tiek. Babiloniečiai nežinojo tokios operacijos kaip postūmis (nuostabi pozicinės sistemos savybė – prirašyti kiek reikia nulių iš kairės, ar tiesiog rašyti vis dešiniau ir dešiniau, kairėje paliekant tarpą). Šią savybę labai efektyviai išnaudoja rašymas stulpeliu. Visi universalūs šiuolaikiniai algoritmai paremti būtent postūmiu.

P.S. Aritmetika ir paišymas ant popieriaus jau beveik 1000 metų nebėra matematikos objektai. Tai tik įrankiai, o jų įvaldymas iki automatikos jokių dėsningumų savaime nepaaiškina. Va, jei būtų paprašyta algebrinio įrodymo, kad daugyba stulpeliu ir „japoniškai“ yra ekvivalenčios operacijos ir duoda vienodą rezultatą su visais (neribojant ilgio!) natūraliaisiais skaičiais – tai jau būtų matematika (pavaizduok abstrakčiais objektais, atrask dėsningumus tarp jų ir įrodyk, kad kitaip negali būti).

P.P.S. Nieko keisto, kad šis „neįtikėtinas“ metodas publikuotas Alfoje. Kitas „dar neįtikėtinesnis“ metodas tikriausiai bus įvesti Google 13*21.
  • 0




Užsiregistravo: 2008-10-12, 05:22
Pranešimai: 6402
Miestas: ☀️☁️☂️☁️☀️
Reputacija: +403
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-05, 23:41 
     
Kazkodel nesiulo kokiu 98 padauginti is 79 nes uzsiknistum linijas bebraizydamas ir susikirtimus beskaiciuodamas.

O mazus skaicius ir taip gi gali padauginti:

13*21 = 10*21 + 3*21 = 210+63= 273
sakyciau daug lengviau nei linijas braizyt. Jokio cia stebuklo.
  • 0




Užsiregistravo: 2010-05-28, 15:50
Pranešimai: 322
Reputacija: +2
   
 
Į viršų
  Standartinė   Parašytas: 2015-06-06, 01:00 
     
Įsivaizduoju, kad įgudus visai toks metodas tinka išraiškoms kaip 12321 x 32123: mintyse nubrėži dvidešimt linijų (galima tiesiog surašyti į stačiakampį), paskaičiuoji dalines sumas ir jas sudedi su postūmiais.

Tik nematau, kuo tai patogiau ar greičiau nei daugyba stulpeliu (o kad galimybių klaidai daugiau – faktas):
Kodas:
12321\
\-----\
3|36963\
 2\24642\
 |1\12321\
 | 2\24642\
 |  3\36963|
 |---------|
+|3        |
 | 8       |
 | 14      |
 |  16     |
 |   17    |
 |    16   |
 |     14  |
 |       8 |
 |        3|
------------
 |395787483|

Ir vis tiek paskutinis žingsnis paprastesnis sudedant tiesiogiai.
  • 0




Užsiregistravo: 2008-10-12, 05:22
Pranešimai: 6402
Miestas: ☀️☁️☂️☁️☀️
Reputacija: +403
   
 
Į viršų
Rodyti paskutinius pranešimus:
Rūšiuoti pagal
 


Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 13 pranešimai(ų) ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
 

Ieškoti:
Pereiti į:
 
 

Reputation System ©'